North Norfolk Festival of Performing Arts

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To organise and run an annual festival for music dance and speech, to give amateurs the opportunity to perform in public and have the opportunity to be invigilated by professionals to increase their confidence and have the chance to see and hear other performers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
Llywodraethu
- 16 Mehefin 1994: Cofrestrwyd
- CROMER & N NORFOLK FESTIVAL & MUSIC SPEECH & DANCE (Enw gwaith)
- THE CROMER FESTIVAL (Enw gwaith)
- CROMER AND NORTH NORFOLK FESTIVAL OF MUSIC, DANCE AND SPEECH (Enw blaenorol)
- CROMER AND NORTH NORFOLK FESTIVAL OF MUSIC,DRAMA AND DANCE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH HOBDAY | Cadeirydd | 26 January 2018 |
|
|||||
Lucy Murphy | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Susan Thomson | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|||||
PATRICIA GWENDOLINE DURRANT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £620 | £47 | £7.61k | £12.88k | £555 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.93k | £157 | £5.37k | £7.86k | £14.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 05 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 07 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 26 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 MARCH 1994 AS AMENDED 24TH JUNE 2002. as amended on 15 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS,AND IN PARTICULAR THE ARTS OF MUSIC,SPEECH AND DRAMA AND DANCE,IN ALL THEIR BRANCHES
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE CROMER AND NORTH NORFOLK,CENTRAL NOR
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 LYNEWOOD ROAD
CROMER
NR27 0EE
- Ffôn:
- 01263515247
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window