ymddiriedolwyr INTERCHANGE
Rhif yr elusen: 1038129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Kirton | Cadeirydd | 14 May 2013 |
|
|
||||
Bronwen Thomas | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Freya Anne Louise Mumford | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Dr KirstEEN Paton | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
Mike Hogan | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
HOWARD ARTHUR HUNT | Ymddiriedolwr | 08 October 2012 |
|
|||||
LINDSEY METCALF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DAVID WHYTE BAHONS PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LOUISE ANNE HARDWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.