COPDOCK WITH WASHBROOK CHURCH HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising funds for the repair and upkeep of St Peters Church Copdock
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Suffolk
Llywodraethu
- 26 Mai 1994: Cofrestrwyd
- THE TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Louise Amphlett-Lewis | Cadeirydd | 21 March 2016 |
|
|
||||
Allison Maria Sarah Warr | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Semra Hicks | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
William Alan Amphlett-Lewis | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
||||
Adriam Basham | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
||||
MICHAEL ERIC WATLING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAUREEN ANN SOUTHGATE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH KATHLEEN LINCOLN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.10k | £853 | £2.64k | £5.33k | £7.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.81k | £207 | £450 | £459 | £1.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 18 Mehefin 2024 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 04 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 MAY 1994
Gwrthrychau elusennol
THE REPAIR MAINTENANCE IMPROVEMENT AND INSURANCE OF THE STRUCTURAL AND DECORATIVE FABRIC FITTINGS AND FURNISHINGS OF THE CHURCH OF ST PETER IN THE UNITED CHURCH OF ENGLAND PARISH OF COPDOCK WITH WASHBROOK SUFFOLK TOGETHER WITH ITS CHURCH YARD AND OF ANY FURTHER BURIAL GROUND IN THE SAID PARISH NOW EXSISTING OR ESTABLISHED IN FUTURE IN ACCORDANCE WITH THE BELIEFS AND CUSTOMS OF THE CHURCH OF ENGLAND
Maes buddion
IN PRACTICE THE CHURCH OF ST PETER IN THE UNITED CHURCH OF ENGLAND PARISH OF COPDOCK WITH WASHBROOK, SUFFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Huntley House
The Street
Copdock
IPSWICH
IP8 3HT
- Ffôn:
- 01473730776
- E-bost:
- aal@uwclub.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window