Hanes ariannol THE COMMON FUND FOR INCOME

Rhif yr elusen: 1038265
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019
Cyfanswm Incwm Gros £463.42k £353.63k £342.94k £297.86k £196.50k
Cyfanswm gwariant £44.13k £37.88k £38.68k £4.93k £15.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A