Hanes ariannol THE ROGER DE CLARE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1038291
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015
Cyfanswm Incwm Gros £11.00k £11.28k £11.10k £8.39k £5.91k
Cyfanswm gwariant £10.90k £9.37k £12.59k £8.85k £5.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A