Hanes ariannol 1st Houghton Scout and Guide HQ Management Committee

Rhif yr elusen: 1038384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £805 £21.64k £3.11k £431 £1.47k
Cyfanswm gwariant £2.00k £1.68k £3.22k £3.48k £1.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.14k N/A N/A N/A