Ymddiriedolwyr STEPPING STONES PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1038393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rowena Catherine Grace Fletcher Cadeirydd 21 November 2019
Dim ar gofnod
Jonathon Robert Heward Ymddiriedolwr 21 December 2024
Dim ar gofnod
Hendy Bep Cockbain Ymddiriedolwr 21 November 2024
Dim ar gofnod
Amyleigh Hilden Ymddiriedolwr 21 November 2024
Dim ar gofnod
Angela Eastwood Ymddiriedolwr 21 November 2024
Dim ar gofnod
Joanne Lesley Burwood-Wilson Ymddiriedolwr 21 November 2024
Dim ar gofnod
Senka Cicvara Ymddiriedolwr 21 November 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Bailey Ymddiriedolwr 01 December 2023
Dim ar gofnod
Lisa Clare Simester Ymddiriedolwr 13 November 2023
Dim ar gofnod
Emma Fletcher-Hillis Ymddiriedolwr 13 November 2023
Dim ar gofnod