Hanes ariannol WAYUP TRUST

Rhif yr elusen: 1038401
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £6.27k £5.29k £5.51k £8.82k £4.36k
Cyfanswm gwariant £6.05k £9.45k £0 £8.42k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A