Hanes ariannol SANDFORD COUNTY PRIMARY SCHOOL PARENT AND STAFF ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1038414
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.41k £3.33k £612 £6.89k £556
Cyfanswm gwariant £7.30k £15.57k £658 £6.71k £89
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A