THE MONSOON ACCESSORIZE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Founded in 1994, the Monsoon Accessorize Trust helps women and children in Asia through education, healthcare and income generation projects. www.monsoontrust.org
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
- Affganistan
- India
- Nepal
- Sri Lanka
Llywodraethu
- 07 Mehefin 1994: Cofrestrwyd
- THE MONSOON TRUST (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Holloway | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Dawn Pine | Ymddiriedolwr | 10 November 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £242.07k | £94.78k | £43.81k | £196.62k | £351.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £280.38k | £84.08k | £124.79k | £314.65k | £173.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Rhagfyr 2022 | 167 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 19 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 01 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 01 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 25 MAY 1994, AS AMENDED BY AMENDING DEED OF 6 JUNE 2006.
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF IN CASES OF POVERTY NEED HARDSHIP OR DISTRESS OF PERSONS WHO ARE MEMBERS OF THE GENERAL PUBLIC ANYWHERE IN THE WORLD AND IN PARTICULAR THE RELIEF OF CHILDREN AND YOUNG ADULTS RESIDENT IN INDIA WHO ARE SUFFERING AS A RESULT OF ILL HEALTH DISEASE EPIDEMIC DROUGHT EARTHQUAKE FLOOD OR OTHER NATURAL DISASTER (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC ANYWHERE IN THE WORLD AND IN PARTICULAR CHILDREN AND YOUNG ADULTS RESIDENT IN INDIA
Maes buddion
ANYWHERE IN THE WORLD AND INDIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MONSOON ACCESSORIZE TRUST
MONSOON BUILDING
1 NICHOLAS ROAD
LONDON
W11 4AN
- Ffôn:
- 07801766921
- E-bost:
- monsoontrust@monsoon.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window