Dogfen lywodraethu UNITED KINGDOM COUNCIL ON DEAFNESS
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/04/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/11/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/09/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/11/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/11/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/12/2011
Gwrthrychau elusennol
TO IMPROVE AND EXTEND CO-OPERATION BETWEEN MEMBER ORGANISATIONS IN REPRESENTING AND PROMOTING THE INTERESTS OF DEAF, DEAFENED, HARD OF HEARING AND DEAF-BLIND CHILDREN AND ADULTS AND THEIR FAMILIES
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE UNITED KINGDOM
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.