Hanes ariannol THE HARROGATE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Rhif yr elusen: 1038457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.48k £17.22k £50.92k £56.03k £68.35k
Cyfanswm gwariant £9.40k £12.83k £47.00k £53.46k £58.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A