Ymddiriedolwyr THE HARROGATE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1038457

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Cottingham | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||
Jean Tennant | Ymddiriedolwr | 29 November 2024 |
|
|
||||
Stephen James Hutchison | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Beulah Chatten | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|||||
Nicola Kendall | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
JEFFREY JONES | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Ian Munday | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Cheryl Johnston | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Lorraine Lawson | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.