ymddiriedolwyr FRIENDS OF NORTHYCOTE FARM COUNTRY PARK
Rhif yr elusen: 1038511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (105 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gill Smith | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
Judith Russon | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Angela Louden | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Jason Henson | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Phillip Russon | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Kevin Higgins | Ymddiriedolwr | 24 July 2021 |
|
|
||||
Chelsea Jordan | Ymddiriedolwr | 24 July 2021 |
|
|
||||
Aimee Smith | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
Julie Jordon | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Robert Louden | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|
||||
ANNE HAYES | Ymddiriedolwr | 01 September 1994 |
|
|
||||
JANE ELIZABETH ANNE TYLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.