Hanes ariannol FRIENDS OF THAMES DITTON CENTRE

Rhif yr elusen: 1038514
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £2.12k £2.12k £1.96k £1.52k £1.15k
Cyfanswm gwariant £2.59k £2.01k £2.10k £2.33k £5.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A