ymddiriedolwyr ROTARY CLUB OF MAPPERLEY AND ARNOLD CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1038535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Mackdermott | Cadeirydd | 01 July 2024 |
|
|
||||
JAMES RICHMOND CONNELL | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|||||
MARK CORDELL | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
DAVID GRATTON | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Paul Edward Berrisford | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.