ymddiriedolwyr CAMELOT AREA U3A
Rhif yr elusen: 1038544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Bagnall | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Stella Louise Fairbairn Vice Chair | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|
||||
Catriona Cole | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Peter Townley | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
ROGER LEONARD WELDHEN | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|||||
Caroline Reeves | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|||||
Peter Kennedy | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Robert Reeves | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Jill Halford | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.