JELLY BABIES PRE-SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WE PROVIDE AFFORDABLE QUALITY CHILDCARE FOR RESIDENTS I N THE FAILSWORTH AREA.WE ARE OFSTED INSPECTED AND DELIVER THE EYFS CIRRICULUM.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 21 July 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Oldham
Llywodraethu
- 29 Mehefin 1994: Cofrestrwyd
- 03 Mai 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- JELLY BABIES PLAY GROUP (Enw gwaith)
- JELLY BABIES PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- JELLY BABIES PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/07/2006 | 21/07/2007 | 21/07/2008 | 21/07/2009 | 21/07/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.90k | £38.89k | £37.98k | £43.32k | £43.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.37k | £36.13k | £40.44k | £44.14k | £44.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2010 | 03 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2010 | 02 Mawrth 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2009 | 19 Mawrth 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2009 | 06 Ebrill 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2008 | 11 Medi 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2008 | 28 Hydref 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2007 | 12 Chwefror 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2007 | 21 Ebrill 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 OCTOBER 1994 AS AMENDED 26 JANUARY 1996 AND 16 NOVEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window