Ymddiriedolwyr THE CRAVEN U3A
Rhif yr elusen: 1038617

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrienne Gilchrist | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Sandra Firm | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Lesley Perkins | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Linda Hoole | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Alan Douglas Hirst | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Jackie Eames | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Mick Richings | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Anne MacDonald | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.