ymddiriedolwyr THORNBOROUGH AND THORNTON WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1038722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bethan Telford | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Julier | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Gwynne Grayson | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
JILLIAN BURY | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
TERESA CONNOLLY | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
PAMELA KING | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
NORA BROCK | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
VEDA MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.