Hanes ariannol ST MARY'S PLAYGROUP (BANBURY)

Rhif yr elusen: 1038744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £104.54k £115.78k £116.12k £135.12k £156.66k
Cyfanswm gwariant £102.79k £101.27k £120.48k £127.70k £137.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A