Hanes ariannol WOODFORD WELLS PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1038803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.00k £9.39k £12.22k £34.66k £32.96k
Cyfanswm gwariant £6.35k £2.56k £6.20k £38.36k £19.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A