Ymddiriedolwyr HEART OF ENGLAND MENCAP
Rhif yr elusen: 1038862

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT MALCOLM PEARCE | Cadeirydd | 31 January 2017 |
|
|
||||
William Tomlin-Davies | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
PAUL GODFREY | Ymddiriedolwr | 17 December 2024 |
|
|||||
Keith Yates | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Natasha Mills | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Opusdei Aghanenu | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
SALLY FYFFE | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Robert Glinton | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Susan Johnson Gregory | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Katherine Anne L Barber | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Richard Lane | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Margaret Glynne Harrison | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.