TORRIDGE U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education and Learning. Sport , leisure activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 22 Mehefin 1994: Cofrestrwyd
- TORRIDGE THIRD AGE GROUP ( NORTH DEVON ) (Enw blaenorol)
- TORRIDGE U3A (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Thompson | Cadeirydd | 08 November 2017 |
|
|
||||
Dennis Pavitt | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Andrew Robilliard | Ymddiriedolwr | 21 September 2024 |
|
|
||||
Janet Dianne Thompson | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|||||
Wendy Roden | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
||||
Andrea Williams | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Julie Thompson | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
Helen Margaret Summerhayes | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Alison June Tamplin | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
CAROLYN KELLY | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.94k | £4.21k | £8.74k | £12.27k | £17.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.86k | £5.84k | £11.78k | £11.83k | £13.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Mai 2024 | 103 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/06/1994 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21/07/1999 AS AMENDED ON 07/11/2012 as amended on 14 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
(1)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF MIDDLE AGED AND OLDER PEOPLE WHO ARE NOT IN FULL TIME GAINFUL EMPLOYMENT IN BIDEFORD (NORTH DEVON) AND ITS SURROUNDING LOCALITY. (2)THE PROVISION OF FACILITIES FOR LEISURE TIME AND RECREATIONAL ACTIVITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE ABOVE PERSONS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE.
Maes buddion
TORRIDGE DISTRICT OF NORTH DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Old Rectory Close
Instow
BIDEFORD
Devon
EX39 4LY
- Ffôn:
- 01271860374
- E-bost:
- heather.williams179@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window