ymddiriedolwyr TORRIDGE U3A
Rhif yr elusen: 1038910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Pavitt | Cadeirydd | 09 November 2016 |
|
|
||||
Wendy Roden | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
||||
Rob Phillips | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Andrea Williams | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Julie Thompson | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
Helen Margaret Summerhayes | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Alison June Tamplin | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Graham Thompson | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
CAROLYN KELLY | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.