Hanes ariannol FRIENDS OF BEECROFT GARDEN PRIMARY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1038934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.94k £18.81k £8.69k £15.72k £12.56k
Cyfanswm gwariant £20.69k £12.52k £23.11k £15.84k £7.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A