Hanes ariannol ROTARY CLUB OF OXFORD ISIS TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1038992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.69k £13.92k £33.63k £26.80k £27.69k
Cyfanswm gwariant £36.36k £19.01k £31.33k £27.41k £26.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A