Hanes ariannol CATERPILLARS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1039053
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/05/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.88k | £20.80k | £23.80k | £20.53k | £19.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.00k | £19.46k | £22.99k | £19.30k | £19.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £10.50k | £8.96k | N/A | £10.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.