Hanes ariannol RAINBOW PRE-SCHOOL (BLACKWELL PARISH)
Rhif yr elusen: 1039061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.51k | £68.80k | £54.28k | £42.85k | £37.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.01k | £56.33k | £51.98k | £55.21k | £33.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £27.36k | £51.30k | £46.28k | £34.31k | £22.82k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.10k | £1.41k | £1.56k | £868 | £785 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.