MOUNTBATTEN ISLE OF WIGHT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of palliative care
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£17,475,703
Roddion a chymynroddion | £4.43m | |
Weithgareddau elusennol | £8.91m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.11m | |
Buddsoddiadau | £22.09k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£19,099,414
Codi arian | £4.62m | |
Weithgareddau elusennol | £14.48m | |
Arall | £0 |
£273,879 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,913,290 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.62m | |
Gwariant elusennol | £14.48m |
Pobl

414 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
1400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 3 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1120382 SEMI COLON GROUP ISLE OF WIGHT
- 01 Gorffennaf 1994: Cofrestrwyd
- THE ISLAND HOSPICE (Enw gwaith)
- EARL MOUNTBATTEN HOSPICE (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Panayi | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|||||
Dr John Sichel | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|||||
Kate Collins | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|||||
Dr Tim Peachey | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|||||
Vicky Hastings | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|||||
Barbara Halliday | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||
Andrew Charles Neill | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||
Moraig Forrest-Charde | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||
Stephen John Izatt | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Sir Ian Cheshire | Ymddiriedolwr | 10 July 2020 |
|
|
||||
Wendy Murwill | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
|
||||
Michael Acland | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.09m | £16.78m | £19.31m | £15.16m | £17.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.58m | £14.54m | £16.68m | £18.63m | £19.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.83m | £7.89m | £242.75k | £154.84k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.54m | £4.33m | £3.61m | £8.91m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.35m | £3.34m | £4.89m | £4.02m | £4.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.72m | £1.60m | £1.74m | £2.12m | £4.11m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.83m | £10.86m | £12.54m | £8.83m | £8.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £184.19k | £111.78k | £138.43k | £197.10k | £22.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £863.40k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.81m | £1.47m | £1.78m | £1.02m | £2.58m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.34m | £11.75m | £13.05m | £13.68m | £14.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.24m | £2.79m | £3.63m | £4.95m | £4.62m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.31k | £56.08k | £62.54k | £49.64k | £41.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £22.15k | £31.64k | £36.46k | £43.40k | £29.69k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.40m | £11.51m | £11.72m | £11.69m | £11.63m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.66m | £6.43m | £7.81m | £31.63k | £5.91m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.13m | £4.16m | £4.90m | £9.58m | £2.75m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.61m | £2.11m | £1.53m | £2.30m | £2.63m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/05/1994 AS AMENDED ON 31 JAN 200, 29 JAN 2001, 28 JAN 2002, 10/06/2004 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26/11/2012 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29/09/2014 as amended on 19 Oct 2015 as amended on 07 Dec 2023 as amended on 07 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
The proposed objects of the Charity (“the Objects”) are; a) The relief, care and treatment of sickness and those who are sick (including, but not limited to, those diagnosed with a terminal or life-limiting condition and the elderly) through the provision of hospice care, short-term residential care, in-patient and out-patient services, and at-home support, and such other wholly charitable means as the trustees think fit; b) The provision of activities, facilities, support and services for: i. such individuals who may receive relief, care and treatment under object (a); ii. the families and carers of such individuals who may relief, care and treatment under object (a); and iii. the benefit of the public in the interests of social welfare with the objects of improving their condition of life; both before and after bereavement, including (without limitation): providing information and advice to encourage open discourse about attitudes towards death, dying and bereavement, psychotherapy and counselling, and other activities and facilities to promote and support mental and emotional health and wellbeing, including communal activities such as a community choir, mental health support groups, and the provision of religious and non-religious services including provision of space for quiet contemplation; and c) The advancement of palliative care through the provision of funds and facilities for research, educational facilities and training in the field of palliative care and related fields of study.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MOUNTBATTEN ISLE OF WIGHT
HALBERRY LANE
NEWPORT
PO30 2ER
- Ffôn:
- 01983529511
- E-bost:
- info@mountbatten.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window