ymddiriedolwyr CHRISTIAN ENDEAVOUR HOLIDAY CENTRES LIMITED
Rhif yr elusen: 1039170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Thompson | Cadeirydd | 09 April 2016 |
|
|
||||
Stuart Edward Cumiskey | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
Julie Ceney-Welsh | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|
||||
MICHAEL OLIVER | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
||||
JOHN BARTHOLOMEW FURSE | Ymddiriedolwr | 04 March 2017 |
|
|
||||
BARBARA JOAN SMITH | Ymddiriedolwr | 09 April 2016 |
|
|||||
Paul Miller | Ymddiriedolwr | 09 April 2016 |
|
|
||||
MARGARET PICKERING | Ymddiriedolwr | 24 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.