Hanes ariannol HINDU CULTURAL ASSOCIATION DUDLEY (MATA DA MANDIR)
Rhif yr elusen: 1039172
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.54k | £31.83k | £42.99k | £38.40k | £26.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.05k | £28.21k | £33.32k | £42.41k | £41.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.