Hanes ariannol CENTRE FOR THE CHILD TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1039237
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 88 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £175 £225 £4.04k £16 £699
Cyfanswm gwariant £1.17k £1.14k £902 £443 £1.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A