Hanes ariannol BUSY BEES PRE-SCHOOL (TOTON)

Rhif yr elusen: 1039423
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £38.56k £49.62k £37.52k £33.14k £21.21k
Cyfanswm gwariant £40.38k £44.19k £40.10k £34.74k £21.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £3.59k