Hanes ariannol DILTON MARSH COMMUNITY DAY CENTRE

Rhif yr elusen: 1039458
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £5.48k £6.28k £5.24k £5.17k £6.13k
Cyfanswm gwariant £5.90k £6.63k £5.51k £5.18k £6.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A