Hanes ariannol WILLINGTON OLD SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 1039482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20.54k £8.00k £15.26k £20.66k £22.45k
Cyfanswm gwariant £20.10k £8.50k £12.31k £18.88k £20.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A