KINGSTON CARERS' NETWORK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SUPPORT CARERS OF PERSONS WHO LIVE IN THE ROYAL BOROUGH OF KINGSTON UPON THAMES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Kingston Upon Thames
Llywodraethu
- 23 Hydref 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1151456 KINGSTON CARERS' NETWORK
- 18 Gorffennaf 1994: Cofrestrwyd
- 23 Hydref 2013: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.38k | £131.33k | £256.16k | £255.82k | £301.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.46k | £170.98k | £227.36k | £227.40k | £299.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 21 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 21 Hydref 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 14 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 26 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 11 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 19 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 31 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 31 Ionawr 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 30TH JUNE 1994 AS AMENDED ON 9TH JUNE 1998 AND ON 26TH OCTOBER 1999 AND 10 OCTOBER 2001
Gwrthrychau elusennol
THE CARERS' NETWORK IS ESTABLISHED TO ALLEVIATE THE CONDITIONS OF LIFE AMONG PEOPLE WHO ARE CARING OR WHO HAVE CARED FOR ELDERLY, SICK, DISABLED, HANDICAPPED OR OTHERWISE INFIRM PERSONS AT HOME WHO ARE RESIDENTS OF THE ROYAL BOROUGH OF KINGSTON UPON THAMES AND WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
ROYAL BOROUGH OF KINGSTON UPON THAMES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window