Ymddiriedolwyr HOLY TRINITY PLAYGROUP (ASHBY DE-LA-ZOUCH)
Rhif yr elusen: 1039542

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (74 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Bailey | Cadeirydd | 17 February 2023 |
|
|
||||
Amy Roe | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Megan Harrold | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Charlotte Norton | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Beverly Baker | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Emma Rose | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Yuk Yee Tsui | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Kendal Reynolds-Khan | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Georgina Claire Cockram | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
CHARLOTTE CONIBEAR | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Jane Newborough | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.