Hanes ariannol THE BEEHIVE CHILDCARE GROUP
Rhif yr elusen: 1039617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.03k | £266.92k | £249.99k | £319.45k | £403.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £267.04k | £290.71k | £307.08k | £331.34k | £389.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £124.65k | £185.19k | £149.91k | £191.24k | £259.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.14k | N/A | £2.96k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.