Hanes ariannol ST ANDREWS SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1039631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.71k £7.35k £4.41k £9.07k £7.35k
Cyfanswm gwariant £4.03k £7.33k £3.50k £5.06k £5.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A