Hanes ariannol HIGHER EDUCATION STATISTICS AGENCY LTD
Rhif yr elusen: 1039709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.08m | £13.73m | £15.77m | £16.73m | £4.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.86m | £12.59m | £14.72m | £17.70m | £7.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £91.60k | N/A | N/A | £154.79k | £19.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.90m | N/A | N/A | £3.20m | £407.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.05m | £1.01m | £0 | £558.20k | £81.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.00m | £12.71m | £15.23m | £16.16m | £4.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.64k | £6.16k | £0 | £9.39k | £12.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £541.70k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.80m | £12.17m | £14.69m | £17.70m | £5.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £62.33k | £418.06k | £32.51k | £1.92k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £417.19k | £469.40k | £192.38k | £363.37k | £213.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.15m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.