ymddiriedolwyr MUSIC THEATRE WALES
Rhif yr elusen: 1039757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerry Skidmore | Cadeirydd | 02 October 2023 |
|
|
||||
Mehdi Razi | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Kieran Jones | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Anna Pool | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Louis John Charles Gray | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Dylan Puw Rees | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Clare Marie Edwards | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||
Phillippa Scammell | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.