THE ST. ANDREW'S NETHER WALLOP CHURCH BUILDING TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust raises funds to provide grants to St Andrew's Parochial Church Council for the restoration, preservation, repair, maintenance, improvement and beautification of the church of St Andrew's, Nether Wallop, Hampshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hampshire
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 1994: Cofrestrwyd
- ST ANDREW'S NETHER WALLOP CHURCH BUILDING TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES JONATHAN BLACKBURN | Cadeirydd | 23 March 2016 |
|
|
||||
KAREN MAUREEN ADDISON | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
CHRISTOPHER STUART MONRO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KARIN MARY BLANDFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.31k | £2.91k | £5.55k | £5.47k | £6.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £452 | £4.36k | £1.31k | £5.12k | £17.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7 JULY 1994 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 20 JANUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE RESTORATION, PRESERVATION, REPAIR, MAINTENANCE, IMPROVEMENT, BEAUTIFICATION AND RECONSTRUCTION OF THE CHURCH OF ST. ANDREW'S NETHER WALLOP ("THE CHURCH") IN THE DIOCESE OF WINCHESTER AND THE COUNTY OF HAMPSHIRE AND OF THE MONUMENTS, FITTINGS, FIXTURES, STAINED GLASS FURNITURE, ORNAMENTS AND CHATTELS IN THE CHURCH AND OF THE CHURCHYARD BELONGING TO THE CHURCH. 2) FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF THE SAID COUNTY OF HAMPSHIRE AND THE SAID DIOCESE TO PRESERVE, REPAIR, MAINTAIN, IMPROVE, BEAUTIFY AND RECONSTRUCT THE CHURCH AS A BUILDING OF HISTORIC IMPORTANCE OR ARCHITECTURAL VALUE IN THE EVENT OF THE CHURCH BEING DECLARED REDUNDANT BY A PASTORAL MEASURE 1983 (OR ANY STATUTORY MODIFICATION OR RE-ENACTMENT THEREOF) OR OTHERWISE CEASING TO BE USED REGULARLY FOR PUBLIC WORSHIP AND THE MONUMENTS FITTINGS, FIXTURES, STAINED GLASS FURNITURE, ORNAMENTS AND CHATTELS IN THE CHURCH AND THE CHURCHYARD BELONG THERETO.
Maes buddion
IN PRACTICE NETHER WALLOP, HAMPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Collingdale
Heathman Street
Nether Wallop
Stockbridge
SO20 8EW
- Ffôn:
- 01264781395
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window