Ymddiriedolwyr BRISTOL RECORD SOCIETY
Rhif yr elusen: 1039843

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Charlotte Jane Berry | Ymddiriedolwr | 24 February 2025 |
|
|
||||
Dr Benjamin Pohl FRHistSoc | Ymddiriedolwr | 20 December 2021 |
|
|
||||
Professor Richard Aylmer Coates FSA SFHEA | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Dr John George Reeks | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Professor Peter Nigel Malpass | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
Dr Richard George Stone | Ymddiriedolwr | 15 December 2014 |
|
|
||||
Dr Kathleen Lillian Thompson FSA FRHisS | Ymddiriedolwr | 14 August 2014 |
|
|
||||
Professor Jonathan Barry | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR ROGER LEECH FSA MIFA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr EVAN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.