ymddiriedolwyr THE ROYAL ANGLIAN REGIMENT MUSEUM
Rhif yr elusen: 1039930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIEUTENANT COLONEL PETER GEOFFREY RAY HORRELL TD DL | Cadeirydd | 19 February 2021 |
|
|
||||||
John Wright | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|||||||
Capt David Kenneth Marsden TD LLB | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||||
Major Stephen Card | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|||||||
Lieutenant Colonel Antony David William McArdle OBE TD | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||||
JOHN MICHAEL HARRY NAYLOR | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||||
MAJOR T DORMER TD | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||||
Lieutenant Colonel ANTHONY CHARLES EMMANUEL MARINOS | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||||
MAJOR MICHAEL LESLIE PETERS | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||||
CAPTAIN P R RANDALL | Ymddiriedolwr | 07 March 2020 |
|
|
||||||
COLONEL N H KELSEY OBE TD | Ymddiriedolwr | 23 December 2019 |
|
|
||||||
LIEUTENANT COLONEL A POWELL MBE | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.