Hanes ariannol NAGARJUNA KADAMPA MEDITATION CENTRE

Rhif yr elusen: 1039957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £679.61k £538.36k £711.00k £792.67k £730.30k
Cyfanswm gwariant £538.89k £429.55k £569.72k £640.91k £667.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.44k £47.08k N/A £2.14k
Incwm o roddion a chymynroddion £143.44k £73.98k £73.44k £58.21k £30.37k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £169.09k £66.26k £159.58k £198.90k £222.71k
Incwm - Weithgareddau elusennol £366.17k £397.69k £476.12k £533.96k £475.43k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £379 £52 £5 £138 £476
Incwm - Arall £535 £383 £1.85k £1.46k £1.31k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £2.63k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £451.53k £387.35k £492.98k £535.77k £566.61k
Gwariant - Ar godi arian £87.35k £42.20k £76.74k £105.13k £100.97k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0