ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF BUTSER ANCIENT FARM
Rhif yr elusen: 1039961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Mark Cummins | Cadeirydd | 15 November 2020 |
|
|
||||
Lyndsay Thomson | Ymddiriedolwr | 30 June 2024 |
|
|
||||
Patricia Ruzewicz | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Jonathan Fost | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Tony Morgan-Jones | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Victoria Louise Ruzewicz | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Jaqueline Petts | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Eira Christina Morgan-Harrisskitt | Ymddiriedolwr | 23 October 2022 |
|
|
||||
Hilary Gail Foley | Ymddiriedolwr | 13 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.