Hanes ariannol THE SWAN YOUTH PROJECT LIMITED

Rhif yr elusen: 1039966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £64.59k £42.80k £83.10k £119.44k £124.06k
Cyfanswm gwariant £68.84k £40.21k £74.22k £105.37k £116.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £30.64k £44.26k £30.00k N/A