THE HASKEL FAMILY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity continued to use generated income to support designated Charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Awst 1994: Cofrestrwyd
- THE LORD AND LADY HASKEL CHARITABLE FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LORD SIMON HASKEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN HASKEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.11k | £65.47k | £62.62k | £62.05k | £67.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.86k | £134.74k | £195.66k | £135.20k | £114.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2021
(Mae'r cyfrifon |
12 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24 DECEMBER 1993 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 23 OCTOBER 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY AND PAY THE INCOME AND CAPITAL OF THE FUND FOR THE RELIEF OF POVERTY, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE ADVANCEMENT OF RELIGION AND OTHER PURPOSES WHICH PROVIDE BENEFIT TO THE COMMUNITY IN A WAY REGARDED AS CHARITABLE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 28
Turner House
26 Clevedon Road
TWICKENHAM
TW1 2TE
- Ffôn:
- 02089487711
- E-bost:
- edwardr@richard-anthony.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window