Hanes ariannol 1ST STREET SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1040087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (114 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.04k | £10.43k | £22.24k | £16.74k | £10.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.79k | £6.84k | £6.48k | £6.70k | £11.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £631 | £19.67k | £11.67k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.